THE HUNGER PROJECT UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Hunger Project is a strategic organisation and global movement whose mission is to end hunger and poverty by pioneering sustainable, grassroots, women-centred strategies and advocating for their widespread adoption throughout the world.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bangladesh
- Benin
- Burkina Faso
- Ethiopia
- Ghana
- India
- Malawi
- Mecsico
- Mosambic
- Periw
- Senegal
- Uganda
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2015: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Claire George | Ymddiriedolwr | 05 May 2025 |
|
|||||
Robert James Fernandez | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|||||
Paul Harbard | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|||||
Joanna Claire Elliott | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|||||
Mandakini Lakhani | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|||||
MONIQUE MARIEKE SURRIDGE | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.70k | £132.99k | £147.56k | £173.48k | £468.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.51k | £133.14k | £61.25k | £186.85k | £302.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.80k | £27.48k | £9.71k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 27 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 31 DEC 2015 as amended on 26 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELEVANT TO WORLD HUNGER AND STARVATION. 2. TO PROMOTE AND ASSIST IN THE PROVISION OF EDUCATIONAL RESEARCH WHOSE PUBLISHED RESULTS ARE LIKELY TO BE OF IN RELIEVING POVERTY AND HUNGER IN ANY PART OF THE WORLD. 3. TO ASSIST IN THE ERADICATION OF WORLD HUNGER AND STARVATION BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FINANCIAL AND PRACTICAL SUPPORT FOR PEOPLE IN ANY PART OF THE WORLD WHO ARE IN NEED AND WHO ARE HUNGRY AND STARVING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Bell Yard
London
WC2A 2JR
- Ffôn:
- 02039210216
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window