Hanes ariannol ST PETER'S HOUSE CHAPLAINCY
Rhif yr elusen: 1166935
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £423.71k | £456.40k | £465.44k | £391.30k | £451.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £471.18k | £495.97k | £440.58k | £359.96k | £467.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £55.97k | N/A | £4.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.