Hanes ariannol READING ADVICE NETWORK
Rhif yr elusen: 1165798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (16 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95k | £1.14k | £450 | £2.95k | £4.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.18k | £1.78k | £159 | £2.94k | £4.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £750 | N/A | N/A | £3.46k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.