ymddiriedolwyr MINCHINHAMPTON WITH BOX PCC
Rhif yr elusen: 1163940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Warwick Goldsmith | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer South | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Judith Marion Cleever | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
William Thomas Reddaway | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
ALISON MARY WOOD | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|||||
LINDA MARY JARVIS | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|||||
Caroline Thackray | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|||||
Tracey Clements | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Rev Canon Howard Neil Gilbert | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|||||
Angela Katherine Ayling | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Julian Dominic Elloway | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Mae Natt | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|||||
MARGARET ELEANOR SHEATHER | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|||||
JOHN ALFRED JUTSUM | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.