Hanes ariannol THE UNITED REFORMED CHURCH (WEST MIDLANDS) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 507027
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (185 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.27m | £2.74m | £1.91m | £933.25k | £2.95m | |
|
Cyfanswm gwariant | £742.26k | £683.01k | £1.52m | £2.30m | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £162.17k | £69.66k | £61.11k | £78.49k | £179.74k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £440.35k | £487.79k | £438.30k | £500.76k | £560.99k | |
|
Incwm - Arall | £1.66m | £2.19m | £1.42m | £354.00k | £2.21m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £665.09k | £596.98k | £1.45m | £2.20m | £1.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £77.17k | £86.03k | £77.32k | £94.92k | £87.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £162.26k | £174.47k | £172.84k | £178.15k | £165.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £349.36k | £366.56k | £1.09m | £1.83m | £606.11k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £53.50k | £58.70k | £65.92k | £67.22k | £67.86k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.