Hanes ariannol SAINT MARY & POPE KYRILLOS VI COPTIC ORTHODOX CHURCH

Rhif yr elusen: 1167069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £252.22k £236.70k £341.27k £310.47k £0
Cyfanswm gwariant £216.46k £184.54k £196.85k £236.29k £219.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A