Hanes ariannol THE SATURDAY CLUB TRUST

Rhif yr elusen: 1165362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.12m £659.43k £655.46k £954.76k £1.61m
Cyfanswm gwariant £685.19k £568.35k £874.14k £1.08m £1.61m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £480.00k £480.00k £500.00k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.11m £659.43k £33.96k £954.76k £1.60m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.55k £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £10.96k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £685.19k £568.35k £850.21k £1.08m £1.59m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £23.93k £0 £19.95k
Gwariant - Llywodraethu £8.70k £4.74k £4.95k £0 £14.08k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0