ymddiriedolwyr WITHAM HALL SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 507070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwilym Thomas | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Alastair Speers | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Samantha Rowntree | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Benjamin Wilson | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Edward Wass | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Caroline Braid | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Ross Thain | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Andrew Riddington | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
||||
SARAH KERR-DINEEN | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
BARRY JAMES HOLDSWORTH | Ymddiriedolwr | 18 November 2016 |
|
|
||||
KATHERINE ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|
||||
Rev ANDREW HAWES | Ymddiriedolwr | 01 February 2011 |
|
|||||
HELEN MARY BANKS | Ymddiriedolwr | 01 October 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.