ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S WEST BLATCHINGTON
Rhif yr elusen: 1166661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erica Casula | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Susan Turner | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Roger David Yates | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Jan Hendrik Butter | Ymddiriedolwr | 26 June 2021 |
|
|
||||
Zanita Beryl Thaxter | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Anna MacDonald Samuelsson | Ymddiriedolwr | 10 October 2020 |
|
|
||||
Rev Timothy Arthur John Gage | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Carol Gander | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jonathan Patrick Cooke | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
Sarah Louise Rogers | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
PETER MICHAEL IAN BLAKENEY | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
EMMA JANE DELACOUR | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
MANDY CATHRYN GANDER | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
PAULA OLGA LIGHT | Ymddiriedolwr | 27 April 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN KEELING | Ymddiriedolwr | 27 April 2010 |
|
|
||||
WILLIAM ROSE HOLDEN | Ymddiriedolwr | 27 April 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.