Hanes ariannol THE GRAND OLD LADY CHRISTMAS BOX FUND
Rhif yr elusen: 507092
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £266 | £37 | £37 | £33 | £30 | |
|
Cyfanswm gwariant | £300 | £300 | £0 | £0 | £22 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.