ymddiriedolwyr THE ASSOCIATION FOR PSYCHODYNAMIC PRACTICE AND COUNSELLING IN ORGANISATIONAL SETTINGS
Rhif yr elusen: 1167755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Strivens | Cadeirydd | 13 December 2012 |
|
|||||||
John Diamond | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||||
Dr Vikram Luthra | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||||
Dr Roger Banks | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||||
Dr Judith Trowell FRCPsych | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|||||||
STEPHEN ANTHONY VAUDREY | Ymddiriedolwr | 20 February 2019 |
|
|
||||||
PROFESSOR ROBERT DOUGLAS HINSHELWOOD | Ymddiriedolwr | 16 May 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.