Hanes ariannol SANDWELL CHURCHES LINK

Rhif yr elusen: 1167003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £52.48k £28.33k £69.70k £128.33k £120.59k
Cyfanswm gwariant £28.98k £36.69k £75.09k £74.97k £90.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £16.95k N/A