ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY MAGDALENE ALBRIGHTON
Rhif yr elusen: 1164192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARY RUTH THOMAS | Cadeirydd | 20 May 2015 |
|
|||||
Stephen Edwin Cooper | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Mary Hancox | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Dr Timothy Frederick Mear | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Josephine Fisher | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Howard Siswick | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Mandy Ann Beverley Murphy | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Susan Aston | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER CHERRINGTON | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
PAUL JOHN JONES | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
DENISE CHERRINGTON | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
WILLIAM HOWARD SHARPLES | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
GERALD LEACH | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
ANDREA ROSEMARY TYERMAN | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
PAMELA EVE SLATER | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
TIMOTHY BRADSHAW | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
||||
LYDIA SUZANNE RADIGAN | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.