Ymddiriedolwyr NANTWICH AGRICULTURAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 507131

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN PARKIN | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Stuart Austin | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||||
Colin Melvin Johnson | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||||
Sophie Large | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||||
Tim Rees | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||||
Stacey Rutter | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||||
Stephanie Ann Owen | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||||
Oliver Lewis | Ymddiriedolwr | 19 December 2024 |
|
|
||||||
Richard James Sadler | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||||
David Stanley Hockenhull | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||||
Richard John Morgan-Wynne | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||||
Judith Gratton | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|||||||
ARTHUR MORAN | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|||||||
Alex Stephen Southern | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
||||||
DAVID EDWIN WINDSOR | Ymddiriedolwr | 23 February 2015 |
|
|
||||||
DAVID WILLIAM SHAW | Ymddiriedolwr | 11 July 2011 |
|
|
||||||
KARAN STOCKTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BEATRIX ANNA IDA BONNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHARLES EDWARD VAUGHAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GEOFFREY ALLEN CALLWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
NORMAN SEYMOUR BONELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ARTHUR NIGEL BURROWS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ROBERT DARLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
NIGEL MARK DARLINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN STEWART BROOMHALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CLARE WHITTAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HELEN MARGARET SWEENEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.