FRIENDS OF CLARENCE HOLMFIELD AND THORNES (CHAT) PARKS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preserve and protect the amenities of the Park for the benefit of all users. Encourage maximum use of all parts of the Park by a wide range of public. Encourage high standards of maintenance of the Park and facilities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Wakefield
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2016: CIO registration
- FRIENDS OF CHAT PARKS (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN JOHN DEIGHTON | Cadeirydd | 22 March 2017 |
|
|
||||
Giuseppe John Brandi | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Margaret Kershaw | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|||||
CHRIS WELCH | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|||||
PETER STOKES | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
MEREWYN SAYERS | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
BRIAN ELSE | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
JEAN REEVE BA DIP T P | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.61k | £2.03k | £38.98k | £11.45k | £14.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.80k | £3.02k | £5.86k | £14.51k | £15.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £28.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 02 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Ionawr 2023 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 10 Ionawr 2023 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Tachwedd 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 30 Mar 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF WAKEFIELD AND THE LOCAL COMMUNITY, TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PRESERVATION, PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF CLARENCE HOLMFIELD AND THORNES PARKS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
101 THORNES ROAD
WAKEFIELD
WF2 8QD
- Ffôn:
- 01924373014
- E-bost:
- info@chatparks.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window