GATEWAY (YORK) CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gateway Church meets for worship and teaching at the Gateway Centre. It also runs activities for the local community such as: drop-in cafe for over 65's, parent & toddler groups, an after-school club, community nursing service, debt advice services & the distribution of food from York Foodbank. The Centre also houses the offices of different charities whose work supports the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,421 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerefrog
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ALAN DAVID GEE | Cadeirydd | 24 February 2016 |
|
|
||||
Christopher Young | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Kate Langley | Ymddiriedolwr | 17 March 2025 |
|
|
||||
Jean Geraghty | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
KIRSTY RUTH ALLEN | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
CALEB SAMUEL ELLWOOD | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|||||
DAVID CHRISTOPHER DONKIN | Ymddiriedolwr | 24 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £329.15k | £321.22k | £440.62k | £377.97k | £327.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £304.87k | £277.15k | £300.83k | £421.88k | £350.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.80k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.93k | £4.98k | £8.23k | £3.42k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 24 FEB 2016 AMENDED ON 06 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS SET OUT IN SCHEDULE 1. (2) TO PROVIDE COMMUNITY FACILITIES IN ACOMB, YORK (OR IN SUCH OTHER LOCATIONS AS THE CHARITY TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT) FOR EDUCATIONAL, RECREATIONAL AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR PERSONS WHO HAVE NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES. (3) TO ADVANCE ANY OTHER PURPOSE WHICH IS CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES WHICH THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DEEM APPROPRIATE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE GATEWAY CENTRE
FRONT STREET
ACOMB
YORK
YO24 3BZ
- Ffôn:
- 01904781983
- E-bost:
- office@gatewaychurch.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window