Hanes ariannol FOUR CROSSES VILLAGE CENTRE

Rhif yr elusen: 507165
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.94k £32.76k £5.75k £11.91k £8.74k
Cyfanswm gwariant £23.25k £9.70k £4.03k £12.87k £17.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £3.60k £27.00k N/A N/A N/A