ymddiriedolwyr 20TH BRADFORD SOUTH LOW MOOR HOLY TRINITY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 507190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Wheelhouse | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Holly Bleasby | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
John Hazell | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Elton Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Margaret Burnley | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|||||
Angela Theabould | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|||||
Michelle Jones | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
||||
ELIZABETH CLARE SHEPHERD | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
||||
LOUISE JACKSON | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.