Ymddiriedolwyr THE LANCASTER CANAL TRUST
Rhif yr elusen: 1167020

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBIN TIMOTHY YATES | Cadeirydd | 19 July 2017 |
|
|||||
ROGER CHARLES MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|||||
James Vaughan MAYES | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
Robert David Phillips | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
||||
Ian Andrew Treanor | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
Nigel Francis Hardacre | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||
ALAN MATHER | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|
||||
MR PETER JONES | Ymddiriedolwr | 19 July 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.