PENARTH HEADLAND LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The construction, provision and maintenance of a cycle path and walkway around the coast of South Wales at Penarth Head, Penarth, Vale of Glamorgan as a public amenity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bro Morgannwg
- Caerdydd
Llywodraethu
- 19 Mai 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER GERAINT THOMAS | Cadeirydd | 01 December 2015 |
|
|
||||
PAUL JAMES TWAMLEY | Ymddiriedolwr | 09 June 2017 |
|
|
||||
JEFFREY JOHN ANDREWS | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
Mari Arwel Jones | Ymddiriedolwr | 07 October 2016 |
|
|
||||
LOUIS JOHN LOVELL | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
Dr GABE TREHARNE BSC, PHD | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
RT HON ALUN EDWARD MICHAEL MP | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
RICHARD MICHAEL HODGSON READ BSc, FCA | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|
||||
Brendan Edward James Sadka | Ymddiriedolwr | 09 February 2016 |
|
|||||
JOHN PETER WILLIAM MORGAN | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Peter John Wellesley Bussell FRICS | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £1.00k | £1.52k | £6.85k | £2.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.22k | £1.75k | £3.24k | £3.31k | £1.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 01 DEC 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE THE CONSTRUCTION, PROVISION AND MAINTENANCE OF A CYCLE PATH AND WALKWAY AROUND THE COAST OF SOUTH WALES AT PENARTH HEAD, PENARTH, VALE OF GLAMORGAN AS A PUBLIC AMENITY, AND TO ESTABLISH AND ASSIST OTHER PUBLIC AMENITY PROJECTS IN AND AROUND PENARTH ALL FOR THE PUBLIC BENEFIT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Cliff Parade
Penarth
CF64 5BP
- Ffôn:
- 07768555345
- E-bost:
- rgt@rgtpenarth.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window