Ymddiriedolwyr KNOWLE UNITED CHARITY
Rhif yr elusen: 1166099

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Paul Street | Cadeirydd | 02 November 2017 |
|
|
||||
Ian Hopkins | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Rev Geoff Lanham | Ymddiriedolwr | 05 November 2020 |
|
|
||||
RICHARD LLOYD | Ymddiriedolwr | 15 July 2020 |
|
|
||||
Richard Abbey | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
LYNDA MARGARET MACKAY BA | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
JEFFREY FRANCIS JAMES DAVIES | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
CELIA HELEN MUNDAY | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
HILARY SUSAN MORRIS LLB | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
DIANA ELISABETH HOLL-ALLEN MBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
Dr MICHAEL JOHN BLEBY | Ymddiriedolwr | 27 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.