MUSIC IN FELIXSTOWE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity arranges a series of concerts and performances throughout the year in the Felixstowe area of Suffolk. In 2016 a winter series of musical performances was arranged at the Orwell Hotel on Wednesday lunchtimes, and in the summer a very successful 'Young Musicians' series which gave many young musicians from the area an opportunity to perform in public, either alone or in a group.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HATTIE BENNETT | Cadeirydd | 15 December 2015 |
|
|
||||
Gillian Hayley | Ymddiriedolwr | 14 March 2025 |
|
|
||||
Sharon Marie Harkin | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Carol Gant | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
Richard Maxwell Sharp Reaville | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Dr Brian Latchem | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
Kaye Stone | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
EMILY JANE BENNETT | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
NICHOLAS FRANK REGINALD WARD | Ymddiriedolwr | 15 December 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.63k | £12.39k | £25.05k | £30.38k | £42.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.85k | £17.76k | £22.26k | £32.04k | £34.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £600 | £1.50k | £4.50k | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 03 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 21 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 11 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 11 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 27 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
TO BRING TOP CLASS MUSICIANS TO LOCAL AUDIENCES BY: 1) PROMOTING THE KNOWLEDGE AND ENJOYMENT OF PERFORMANCES OF LIVE MUSIC IN FELIXSTOWE AND THE SURROUNDING AREA. OFFERING A WIDE-RANGING PROGRAMME OF CONCERTS AND RECITALS THROUGHOUT THE YEAR, INTRODUCED IN A RELAXED ATMOSPHERE, AND HELD IN EASILY ACCESSIBLE LOCATIONS. 2) ADVANCING THE KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF MUSIC IN SCHOOLS BY TAKING LIVE INSTRUMENTALISTS INTO SCHOOLS AND ENCOURAGING PARTICIPATION 3) ENABLING YOUNG PEOPLE TO HAVE THE CONFIDENCE AND SKILL TO PERFORM MUSIC IN PUBLIC, BY ARRANGING AND PROMOTING SPECIAL OCCASIONS ON WHICH THEY CAN PERFORM. 4) BRINGING LIVE MUSIC INTO CARE HOMES AND SIMILAR ESTABLISHMENTS WHERE ACCESS TO LIVE MUSIC IS DIFFICULT FOR RESIDENTS AND ENCOURAGE PARTICIPATION IN THE EXPERIENCE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MARSH COTTAGE
THE FERRY
FELIXSTOWE
IP11 9RZ
- Ffôn:
- 01394 670633
- E-bost:
- musicinfelixstowe@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window