ymddiriedolwyr AYLESBURY YOUTH ACTION
Rhif yr elusen: 1165882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON RUDIGER | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Howard Goodall | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Maryam Mansoury-Edstrom | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Dermot Kennedy | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Simon Garwood | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||
Martin Charles Oliver | Ymddiriedolwr | 13 April 2015 |
|
|
||||
Stacey Barry | Ymddiriedolwr | 29 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.