Hanes ariannol FRIENDS OF RUSKIN PARK

Rhif yr elusen: 1166358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.98k £30.54k £89.38k £69.36k £30.68k
Cyfanswm gwariant £29.76k £22.02k £87.31k £60.53k £50.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £6.64k £1.39k £26.94k £5.00k £4.76k