ymddiriedolwyr THE CART SHED CHARITY
Rhif yr elusen: 1167802
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Sendall Hunt | Cadeirydd | 01 May 2020 |
|
|
||||
Nicolas Hugh Snell | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|||||
Alexander Patrick Wrixon | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Dr Carol Goldsmith | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Rachel Marion Penney | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|||||
BILL JACKSON | Ymddiriedolwr | 02 August 2017 |
|
|
||||
Patrick Wrixon | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|||||
Allan James Davies | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.