ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PAUL'S, ST. MARYLEBONE
Rhif yr elusen: 1166375
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CLARE ALICE ELIZABETH DOWDING | Cadeirydd | 10 September 2014 |
|
|||||
Rev Rachel Joanne Sheppard | Ymddiriedolwr | 29 June 2024 |
|
|
||||
William Gerard Parsons | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Julia Dawson | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Susan O'Reilly | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Eurita Edwards | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Angela Molloy | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
PAUL BRIAN ROADNIGHT | Ymddiriedolwr | 30 April 2010 |
|
|
||||
KIM ANN MCAULIFFE | Ymddiriedolwr | 30 April 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.