ymddiriedolwyr NUFFIELD INTERNATIONAL FARMING SCHOLARSHIPS
Rhif yr elusen: 1169043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Gevehard Graf Grote | Cadeirydd | 08 March 2021 |
|
|
||||
Kate Scott | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Philip Weller | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Chloe Pellerin | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Steve Larocque | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Luciano Jan Loman | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Walter Edwin Kee | Ymddiriedolwr | 10 March 2024 |
|
|
||||
Michael Brady | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Wyn Owen | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|||||
David Peter Brownhill | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
Robert Wellesley Bradley | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
Roger Martin Davies | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
||||
Annechien Ten Have Mellema | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.