SHROPSHIRE HILLS AONB TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's objectives are the conservation and enhancement of the natural beauty, landscape, wildlife and historic value of the Shropshire Hills Area of Outstanding Natural Beauty. It awards grants to projects carried out by individuals and groups whose activities support these objectives. It is also concerned to advance understanding and awareness of the environmental value of the AONB.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Amwythig
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2016: CIO registration
- Shropshire Hills Landscape Trust (Enw gwaith)
- Shropshire Hills Trust (Enw gwaith)
- SHROPSHIRE HILLS AONB CONSERVATION FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR ANTHONY MORGAN | Cadeirydd | 26 July 2016 |
|
|
||||
Rachel Stephany Cockett | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Janet Mary Cobb | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|||||
GEORGE CHANCELLOR | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Professor Charles Philip Edwards | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Neil Alexander Willcox | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
PHILIP HOLDEN | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.57k | £19.48k | £13.21k | £11.84k | £13.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.55k | £13.87k | £7.83k | £20.10k | £16.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 26 Jul 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE CONSERVATION AND ENHANCEMENT OF THE NATURAL BEAUTY, LANDSCAPE, WILDLIFE AND HISTORIC VALUE OF THE SHROPSHIRE HILLS AREA OF OUTSTANDING NATURAL BEAUTY (AONB), FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. 2. TO ADVANCE EDUCATION IN AND AROUND THE AONB, IN THE NATURAL BEAUTY, LANDSCAPE, WILDLIFE AND HISTORIC VALUE OF THE SHROPSHIRE HILLS AONB, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Shropshire Hills National Landscape
Unit 5
Drovers House
The Auction Yard
CRAVEN ARMS
Shropshi
- Ffôn:
- 01743 254740
- E-bost:
- phil.holden@shropshire.gov.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window