Hanes ariannol CHORLEY YOUTH ZONE
Rhif yr elusen: 1167309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.37m | £1.17m | £1.52m | £1.07m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £931.65k | £1.06m | £1.06m | £1.15m | £1.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £100.00k | N/A | £613.43k | £375.71k | £420.63k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.18m | £945.70k | £1.22m | £862.45k | £1.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.10k | £53.10k | £90.59k | £54.58k | £27.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £181.38k | £144.40k | £32.48k | £95.13k | £107.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £473 | £544 | £725 | £911 | £13.07k | |
|
Incwm - Arall | £520 | £30.15k | £174.58k | £53.76k | £46.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £931.13k | £1.04m | £1.06m | £1.15m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £518 | £12.20k | £3.86k | £3.67k | £11.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.83k | £0 | £6.33k | £6.00k | £6.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.24k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.