FIVE RIVERS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A UK based charity helping to advance the education of children and young people in the Panjab region of India
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- India
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESSIE AMRIT CATHERINE JANE KAUR KHERA | Cadeirydd | 20 April 2016 |
|
|
||||
JOSLIN MENDOZA | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
NEAL SINGH KHERA | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
ANTONIA MICHOU | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
MAYA LOUISE KAUR KHERA | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
SEEMA KAUR KHERA | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
BENJAMIN JAMES SCHOFIELD | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|||||
SONIA KAUR KHERA | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £550 | £0 | £16.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £882 | £0 | £13.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Ebrill 2021 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Ebrill 2021 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ADVANCE THE EDUCATION OF UNDERPRIVILEGED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN THE PANJAB REGION OF INDIA (IN PARTICULAR, BUT NOT LIMITED TO, THE GURDASPUR AND AMRITSAR DISTRICTS) BY PROVIDING GRANTS TO CHARITIES, OTHER [NOT-FOR-PROFIT] ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS IN ORDER TO HELP TO FUND SCHOOL-LEVEL EDUCATION, POST-SCHOOL SKILLS-BASED TRAINING AND LEARNING AIDS FOR BENEFICIARIES AND TO HELP FAMILIES OF BENEFICIARIES TO CREATE AND SUSTAIN A SUITABLE [HOME] ENVIRONMENT WITHIN WHICH THE BENEFICIARIES CAN LEARN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
84 WESTBOURNE PARK ROAD
LONDON
W2 5PL
- Ffôn:
- 07817174977
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window