COMMUNITY CHURCH OF THE NAZARENE LONGSIGHT

Rhif yr elusen: 1166806
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A Christian Church who share a common hope ? to follow Jesus & live everyday, ordinary lives in the light of the resurrection, here & now. We are hopeful for the present & future transformation of our lives & the communities we live in:children's/youth activities; drop-in sessions; food bank collections; night shelter; prayer groups & Bible studies; community events/activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £81,488
Cyfanswm gwariant: £90,468

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Manceinion

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Ebrill 2016: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • MANCHESTER 1ST CHURCH OF THE NAZARENE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Suzannah Claire Sammons Ymddiriedolwr 05 February 2023
THE BOAZ TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Boaz Trust
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Rev Lynn Birkinshaw Ymddiriedolwr 02 June 2022
THE CROSSROADS CENTRE
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 289 diwrnod
Dr Iain Angus George Maciver Ymddiriedolwr 25 April 2021
Dim ar gofnod
DR PETER RAE Ymddiriedolwr 11 March 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £76.82k £105.13k £72.84k £68.08k £81.49k
Cyfanswm gwariant £71.98k £88.49k £87.04k £68.42k £90.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 25 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 04 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 04 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 27 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 27 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Community Church of the Nazarene
Toll Gate Close
MANCHESTER
M13 0LG
Ffôn:
01614456328