SMD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting education, relieving poverty and advancing the Orthodox Jewish religion
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bury
- Dinas Salford
Llywodraethu
- 30 Mehefin 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID SALZMAN | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|||||||||
SIMON SALZMAN | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||||||
MARTINE CAMILLE HUPPERT | Ymddiriedolwr | 10 March 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £195.82k | £120.86k | £235.07k | £243.93k | £412.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £141.40k | £97.73k | £97.93k | £139.35k | £100.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 30 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 29 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 29 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20 NOV 2015
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE THE EDUCATION OF PEOPLE OF ALL AGES AROUND THE WORLD IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING AWARDING TO SUCH PERSONS SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS; OR BY GRANTS TO CHARITIES OR OTHER ORGANIZATIONS WORLDWIDE THAT PROVIDE EDUCATION; THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP ANYWHERE IN THE WORLD BY PROVIDING: GRANTS OR LOANS TO INDIVIDUALS IN NEED AND/OR CHARITIES, OR OTHER ORGANIZATIONS WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP; AND TO ADVANCE THE ORTHODOX JEWISH RELIGION WORLDWIDE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE CODE OF JEWISH LAW (SHULCHAN ARUCH).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
77 Windsor Road
Prestwich
MANCHESTER
M25 0DB
- Ffôn:
- 01617401234
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window