THE DIRECTORS CHARITABLE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports directors in need and inspires young people from all backgrounds to consider careers as directors. The Directors Support Scheme provides emergency short-term financial help to directors in need. The Get Directing! project mentors young people and teachers in and outside of the school environment. The Mental Health and Wellbeing service offers support, events and online resources.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 10 Awst 2016: CIO registration
- DCF (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Chowns | Cadeirydd | 30 January 2020 |
|
|
||||
Ben Matthew Vivien Woodiwiss | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Guy Michael Gibbons | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
John Dower | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|||||
Daniel Richard Zeff | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
Deborah Paige | Ymddiriedolwr | 30 January 2020 |
|
|
||||
THOMAS ROBERTS | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
ANTONY GOSTYN | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £35.26k | £104.48k | £56.51k | £53.18k | £61.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.25k | £103.66k | £84.81k | £50.46k | £60.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 03 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Hydref 2022 | 109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 17 Hydref 2022 | 109 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 01 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 01 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 10 Aug 2016 as amended on 02 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS PARTICULARLY THOSE PRACTISED BY AND RESULTING FROM THE ACTIVITIES OF DIRECTORS AND OTHER PERSONS WITH SIMILAR RESPONSIBILITIES HAVING CREATIVE CHARGE OF UNITS OR SUB-UNITS OF PRODUCTION IN EVERY ACTIVITY INVOLVING THE CREATIVE PROCESS OR ARTISTIC ENDEAVOUR; 3.2 TO PROMOTE ANY RELATED CHARITABLE PURPOSE INCLUDING THE ARRANGEMENT AND ENCOURAGEMENT OF CO-OPERATION WITH AND BETWEEN PUBLIC AND LOCAL AUTHORITIES AND CHARITABLE ORGANISATIONS AND NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS WITH SIMILAR OBJECTS OR OBJECTS AFFECTING DIRECTORS; 3.3 TO RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AMONG THOSE ENGAGED IN THE ARTS AND PARTICULARLY AMONG DIRECTORS THEIR DEPENDANTS AND RELATIVES; 3.4 AND IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE:- 3.4.1 TO UNDERTAKE RESEARCH AND TO PRINT PUBLICISE ISSUE AND OTHERWISE DISSEMINATE ANY USEFUL PRODUCTS THEREOF IN ANY LITERARY AURAL OR VISUAL FORM AND TO PROVIDE FACILITIES FOR THE ACQUISITION STORAGE PUBLICATION AND DISSEMINATION OF INFORMATIVE AND EDUCATIONAL MATERIAL IN ANY FORM RELEVANT TO THE OBJECTS OF THE CIO; AND 3.4.2 TO PRESENT PROMOTE ORGANISE PROVIDE MANAGE AND PRODUCE ANY LITERARY AURAL OR VISUAL MATERIAL WHICH MAY ADVANCE THE OBJECTS OF THE CIO AND IN CONNECTION THEREWITH TO PURCHASE ACQUIRE OBTAIN INTERESTS IN AND DEAL WITH COPYRIGHT AND OTHER RIGHTS IN ANY SUCH MATERIAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 4th Floor
22 Stukeley Street
London
WC2B 5LR
- Ffôn:
- 02072400009
- E-bost:
- admin@directorscf.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window