SWANSEA FESTIVAL OF MUSIC AND THE ARTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Music & Arts Festival
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Castell-nedd Port Talbot
- Dinas Abertawe
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 1978: Cofrestrwyd
- SWANSEA FESTIVAL (Enw gwaith)
- SWANSEA FESTIVAL OF MUSIC AND THE ARTS LIMITED (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maldwyn Lloyd Pope | Cadeirydd | 14 February 2018 |
|
|
||||||
Arthur Michael Day | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||||
PHILIP LLEWELLYN HUNKIN | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|||||||
MARTYN SPENCER JENKINS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
STEPHANOS NICHOLAUS MASTORIS | Ymddiriedolwr | 04 September 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.12k | £245 | £559 | £16.16k | £2.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.59k | £209 | £321 | £43.89k | £504 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/12/1951 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/05/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 29/05/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE ARTS, ESPECIALLY MUSIC AND FOR THIS PURPOSE TO ORGANISE, PROMOTE, MANAGE AND CONDUCT FESTIVALS OF MUSIC AND THE ARTS WITHIN THE SWANSEA AREA ANNUALLY OR AT SUCH INTERVALS AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE
Maes buddion
SWANSEA OF ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
12 Y Gilfach
Llandarcy
NEATH
West Glamorgan
SA10 6GA
- Ffôn:
- 07774625250
- E-bost:
- philip.hunkin@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window