NORTHOP HALL GIRLS FC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Northop Hall Girls FC is a grassroots football club operating in the Flintshire area. It is an all girls football club and is the largest in North Wales. The teams enter into the North Wales Girls Football League
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Sir Y Fflint
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2016: CIO registration
- Northop Hall Girls & Ladies FC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Brian Joseph Albiston | Cadeirydd | 01 March 2023 |
|
|
||||
Heather Jane Gerrard | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
JONATHAN FAGAN | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Colin Edward Pugh | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £27.44k | £9.85k | £22.09k | £26.48k | £44.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.21k | £5.13k | £31.29k | £26.27k | £40.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £7.43k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ebrill 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ebrill 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Mai 2023 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 12 Mai 2023 | 101 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Chwefror 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Chwefror 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 25 Apr 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF WOMEN AND GIRLS IN THE COUNTY OF FLINTSHIRE AND SURROUNDING COUNTIES IN NORTH WALES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO PROMOTE AND ORGANISE: • LEAGUES, CUP COMPETITIONS AND OTHER FIXTURES; • ACTIVITIES TO RAISE STANDARDS OF PLAYING, COACHING AND REFEREEING IN FEMALE FOOTBALL; AND • ACTIVITIES TO INCREASE PARTICIPATION AND FACILITATE ACCESS TO THE SPORT TO ALL FEMALES WITHIN THE COMMUNITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ty Brith
Llandegla Road
Llanarmon-yn-Ial
Mold
CH7 4QX
- Ffôn:
- 01824780937
- E-bost:
- chair@northophallgirlsfc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window