ymddiriedolwyr CONGREGATION OF OUR LADY, CANONESSES OF ST. AUGUSTINE CIO
Rhif yr elusen: 1166361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTER JENNIFER MARY DINES | Cadeirydd | 07 December 2009 |
|
|
||||
Judith Bourne | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
Sister Linda Margaret Teer | Ymddiriedolwr | 26 October 2023 |
|
|
||||
Sister Jo Langford | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
||||
MR TIM HAIGH | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
RAYMOND VERLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
SISTER CHRISTINA BROWN | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
SISTER MARIE ROBIN | Ymddiriedolwr | 07 December 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.