ymddiriedolwyr EDALE VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 507831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (13 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIA THOMPSON | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Stephen Whitaker Snow | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||||
Janet Martina Hardy | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||||
Alison Kate Burnett | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||||
Andrew John Critchlow | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||||
Barbara Elizabeth Cunningham | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||||
Dr Patricia Lawford | Ymddiriedolwr | 06 June 2017 |
|
|
||||||
Catherine Spingys | Ymddiriedolwr | 11 February 2016 |
|
|||||||
CAROLINE JACKSON | Ymddiriedolwr | 11 February 2013 |
|
|||||||
CHRISTOPHER WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.