TAVISTOCK METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the Christian faith in the local area by supporting and encouraging the work of the individual Methodist Churches.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 29 Gorffennaf 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMELA JANE WYLIE | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||
Deborah Bevan | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Geoffery Ian Parsons | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Brian Gerald Dingle | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Sandra Dodd | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Robert Alan Palmer | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|||||
Alison Louise Mansfield Ali | Ymddiriedolwr | 22 February 2018 |
|
|
||||
Neil Tamblin | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
PAUL SMITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Christine Hunt | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
PRIMROSE MARY SKEDGELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2013 |
|
|
||||
Lesley Jane Wright | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|||||
JANE PEGGY MARY BALL | Ymddiriedolwr | 24 March 2011 |
|
|
||||
MELANIE GRACE TAMBLIN | Ymddiriedolwr | 01 October 2010 |
|
|||||
GRAHAM JOHN SHILLABEER | Ymddiriedolwr | 13 March 2008 |
|
|||||
Hilary Ann Boot-Handford | Ymddiriedolwr | 01 September 2007 |
|
|||||
DR DAVID HUGH BENZIE | Ymddiriedolwr | 01 October 2004 |
|
|||||
DAVID EDWARD DODD | Ymddiriedolwr | 01 April 2002 |
|
|
||||
MARGARET JOAN GOSLING | Ymddiriedolwr | 01 October 2000 |
|
|||||
Rev JEFFREY CHARLES MOLES | Ymddiriedolwr | 01 September 2000 |
|
|
||||
JACQUELINE WENDY PALMER | Ymddiriedolwr | 01 January 2000 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £215.14k | £121.04k | £133.26k | £735.69k | £160.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.23k | £153.15k | £162.06k | £151.58k | £773.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £124.21k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £563.23k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £2.99k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £45.25k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £60.67k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £80.02k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £10.89k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE THE ADVANCEMENT OF: (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; METHODIST CHURCH ACT 1976 (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION BEING A SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH: (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Methodist Church
Chapel Street
TAVISTOCK
PL19 8DX
- Ffôn:
- 01822611049
- E-bost:
- info@tmc.me.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window