Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY WASHINGTON
Rhif yr elusen: 1168608

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Charlotte Rutter | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Sarah Ellen Petherick | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Thomas George Hindmarch | Ymddiriedolwr | 13 April 2025 |
|
|
||||
Rev Teresa Margaret Walton | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Audrey Scarr | Ymddiriedolwr | 14 April 2024 |
|
|
||||
Christine Scorer | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Joshua Wesley Alan Hindmarch | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Dinah Gollan | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Janice Rutter | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Judith Petherick | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||
ANN PATRICIA HARRISON | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|||||
PHYLLIS MARY WOOD | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
BARBARA FIDDY | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
JANE MCINTYRE | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
BERYL NESBITT | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
DAVID THOMAS PETHERICK | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
ASHLEY EDWARD ANDREW POWELL | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
OLIVE SANGHA | Ymddiriedolwr | 04 August 2016 |
|
|
||||
DAVID WOOD | Ymddiriedolwr | 22 April 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.