MERIDEN ADVENTURE PLAYGROUND ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Aims and objectives: ?To provide, maintain and develop facilities at Meriden Adventure Playground for children, young people and families resident in Chelmsley Wood and its? surrounding areas, through the provision of safe and stimulating play opportunities so as to develop their physical, social and mental skills.?
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £61,786 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
- Solihull
Llywodraethu
- 27 Ionawr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Wood | Cadeirydd | 12 October 2016 |
|
|||||||
Jeanette Burrows | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||||
Marcus Brain | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|||||||
David Anthony Wood | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
||||||
Mark Wilson | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||||
Mccallmont Clarke | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||||
JOHN LOUIS FREEMAN | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/04/2020 | 03/04/2021 | 03/04/2022 | 03/04/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £188.54k | £246.08k | £394.61k | £316.03k | £346.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £175.46k | £144.79k | £280.38k | £353.19k | £350.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £54.04k | £61.79k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2021 | 06 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 03 Ebrill 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 03 Ebrill 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Jan 2017 as amended on 17 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE, MAINTAIN AND IMPROVE FACILITIES AT MERIDEN ADVENTURE PLAYGROUND FOR CHILDREN RESIDENT IN CHELMSLEY WOOD AND SMITHS WOOD, THROUGH THE PROVISION OF SAFE AND STIMULATING PLAY OPPORTUNITIES SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, SOCIAL AND MENTAL SKILLS.
Maes buddion
IN CHELMSLEY WOOD AND SMITHS WOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Meriden Adventure Playground
Moorend Avenue
Chelmsley Wood
BIRMINGHAM
B37 5TE
- Ffôn:
- 07912674136
- Gwefan:
-
meridenadventureplayground.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window