UKLFI CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity advances legal education into the causes and effects of anti-semitism in particular anti-semitism which manifests itself with regard to the State of Israel and promotes racial harmony for the public benefit by the elimination of such anti-semitism, by providing legal support, advice advocacy and assistance to the victims.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 05 Medi 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Efrat Sopher | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|||||
Albert George Nelson Levy | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Marc Andre Lorin Polonsky | Ymddiriedolwr | 10 May 2020 |
|
|||||
Susan Rebecca Storring | Ymddiriedolwr | 08 October 2019 |
|
|
||||
Alan Victor Melkman | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Harvey John Rose | Ymddiriedolwr | 05 September 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.04k | £54.52k | £70.61k | £105.28k | £228.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £75.72k | £58.05k | £42.37k | £87.82k | £105.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 05 Sep 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE LEGAL EDUCATION IN NATIONAL AND INTERNATIONAL POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC POLICY REGARDING (I) THE STATE OF ISRAEL AND (II) THE CAUSES AND EFFECTS OF, PARTICULARLY ANTI-SEMITISM WHICH MANIFESTS ITSELF WITH REGARD TO THE STATE OF ISRAEL, FOR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THROUGH (A) ORGANISING LEGAL TRAINING (B) THE STAGING OF LEGAL LECTURES AND (C) THE PROMOTION OF LEGAL RESEARCH AND THE PUBLICATION OF ITS USEFUL RESULTS. 2. TO PROMOTE RACIAL HARMONY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE ELIMINATION OF ANTI-SEMITISM (PARTICULARLY ANTI-SEMITISM WHICH MANIFESTS ITSELF WITH REGARD TO THE STATE OF ISRAEL) BY (I) PROVIDING LEGAL SUPPORT TO VICTIMS OF ANTI-SEMITISM (II) HELPING SUCH VICTIMS BY PROVIDING ADVICE, ADVOCACY, CARE, RELIEF AND ASSISTANCE AND (III) FOSTER RELATIONS AMONG LAWYERS FOR THE PURPOSE OF PROVIDING SUCH LEGAL SUPPORT AND HELP.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Gravita Registered Office
PO Box 81142
LONDON
E1W 9US
- Ffôn:
- 020 7330 0000
- E-bost:
- office@uklficharity.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window