LOSTOCK (25TH BOLTON) SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Based at St. Thomas & St. John in Lostock Bolton, Beavers (6-8 years), Cubs (8 to 10 years) Scouts (10 to 14 years) The 25th Bolton Scouts Group is dedicated to helping young people to make the most of life by taking part in the many activities organised by the leaders.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Gwasanaethau
- Bolton
Llywodraethu
- 03 Hydref 1978: Cofrestrwyd
- LOSTOCK SCOUTS AND GUIDES (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Dean | Cadeirydd | 18 July 2023 |
|
|
||||
Joanne Taylor | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Graham Nash | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
STEVEN ANDREW FLETCHER | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Kate Butterworth | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Philip Dawson | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Marie Cornwell | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Tracey Nicholls | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
David Pryar | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|||||
NEIL HIGGINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.61k | £15.77k | £13.63k | £18.03k | £18.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.38k | £16.68k | £11.71k | £22.06k | £18.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £130 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 4 JANUARY 1912
Gwrthrychau elusennol
THE INSTRUCTION OF BOYS OF ALL CLASSES IN THE PRINCIPLES OF DISCIPLINE,LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP
Maes buddion
LOSTOCK, BOLTON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 MARTINSCLOUGH
LOSTOCK
BOLTON
BL6 4PF
- Ffôn:
- 07720 716222
- E-bost:
- vicky.dean@25thbolton.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window