Ymddiriedolwyr HOSPICE HOPE
Rhif yr elusen: 1169561

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Holdcroft | Ymddiriedolwr | 17 February 2025 |
|
|
||||
Angus Bennion | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Delyth Perry | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
REBECCA RILEY | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|||||
Gillian Hoult | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Dr Lesley Notghi | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
PETER LAST | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
||||
ROY ALAN STOBBS | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
||||
Janette Shepherd | Ymddiriedolwr | 10 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.