GLOBAL LEGAL ACTION NETWORK (GLAN)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GLAN activities include the development of innovative legal actions across borders, challenging states and other powerful actors involved with human rights violations. We work with law schools, academics and legal practitioners to research, develop and pursue legal actions in partnership with local grassroots organisations seeking access to justice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,083,692
Roddion a chymynroddion | £1.08m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £2.12k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,264,158
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.26m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.26m |
Pobl

12 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Ireland
Llywodraethu
- 20 Mehefin 2016: CIO registration
- GLAN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Gregory Beer | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|||||
Ruth Mary Doyle | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Gabriella Elizabeth Stefani Smith | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Helen Moulinos | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Gillian Rosemary Clare Thomas | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Josephine Helen Kedens Richardson | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|||||
Stephen William Aulsebrook | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Ian Matthew Kysel | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Lucinda Hardwick | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £249.64k | £549.11k | £995.88k | £1.37m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.14k | £321.82k | £1.05m | £833.17k | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £71.40k | £85.55k | £1.37m | £1.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £2.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £448.95k | £908.33k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £1.42k | £2.12k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £28.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £321.82k | £1.05m | £833.17k | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £432 | £0 | £8.23k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | £0 | £0 | £966 | £4.22k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | £436.46k | £435.44k | £997.34k | £791.45k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | £44.00k | £98.85k | £120.82k | £98.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION REGISTERED ON AMENDED TO CIO FOUNDATION 12 JUL 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO PROTECT AND PROMOTE HUMAN RIGHTS (AS SET OUT IN THE UNITED NATIONS CHARTER, THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR) AND SUBSEQUENT CONVENTIONS, DECLARATIONS AND REGIONAL CODES OF HUMAN RIGHTS WHICH INCORPORATE THE RIGHTS CONTAINED IN THE UDHR AND THOSE SUBSEQUENT CONVENTIONS AND DECLARATIONS, AS WELL AS THROUGH CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: 1) OBTAINING REDRESS FOR VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSES AND VIOLATIONS OF INTERNATIONAL LAW THROUGH LITIGATION; 2) PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; 3) MONITORING AND REPORTING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; 4) COMMISSIONING RESEARCH INTO THE MAINTENANCE AND OBSERVATION OF HUMAN RIGHTS; 5) PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS REGARDING THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS STANDARDS THROUGH PRIMARY AND/OR SECONDARY LEGISLATION; 6) CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS AND HUMAN RIGHTS LAW THROUGH LITIGATION, ADVOCACY, TRAINING AND INFORMATION SHARING AS REGARDS HUMAN RIGHTS STANDARDS; 7) COMMENTING ON THE COMPLIANCE OF PROPOSED LEGISLATION WITH INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS STANDARDS; 8) RAISING AWARENESS AMONG LAWYERS, MEMBERS OF THE JUDICIARY AS WELL AS CIVIL SOCIETY OF INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS STANDARDS AND OF THEIR ENFORCEMENT THROUGH DOMESTIC LAW AND; 9) INTERNATIONAL ADVOCACY REGARDING THE EFFECTIVE ENFORCEMENT OF INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS THROUGH THE USE OF DOMESTIC LAW.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
GARDEN COURT CHAMBERS
57-60 LINCOLN'S INN FIELDS
LONDON
WC2A 3LJ
- Ffôn:
- 07521203427
- E-bost:
- info@glanlaw.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window