Hanes ariannol ST PETER'S CHURCH DEVELOPMENT PROJECT

Rhif yr elusen: 1169510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.36k £8.00k £15.16k £29.01k £26.99k
Cyfanswm gwariant £20.05k £13.98k £18.14k £42.77k £44.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k N/A N/A N/A £5.60k