KING'S LYNN DEBT CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
King's Lynn Debt Centre (KLDC) exists to relieve individuals and families from financial debt. KLDC is run by three partner churches and it works in liaison with Christians Against Poverty. Income for the operation of KLDC is raised via individuals, the partner churches, fundraising activities and grant aid. KLDC is non-profit making. The Centre Manager is contracted to work 20 hours per week.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Osborne | Cadeirydd | 18 May 2021 |
|
|
||||
Julian Hallett | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Peter Walmsley | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Diane Walmsley | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Hilary Johnson | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Clare Mallet | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Chester Noble | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
John Edward Currey | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.86k | £19.40k | £30.90k | £23.81k | £21.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.25k | £24.17k | £22.90k | £18.39k | £16.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Rhagfyr 2020 | 37 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Rhagfyr 2020 | 37 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Foundation Registered 17 Jun 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT: A) THE RELIEF OF POVERTY FOR PERSONS LIVING IN AND AROUND NORTH WEST NORFOLK WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY REASON OF THEIR SOCIAL AND OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES BY PROVIDING ADVICE AND OTHER SERVICES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; B) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC LIVING IN AND AROUND NORTH WEST NORFOLK IN ALL MATTERS RELATING TO THE MANAGEMENT OF THEIR PERSONAL FINANCES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; C) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGH CARE, COMPASSION AND RELEVANT PRACTICAL AND SPIRITUAL HELP AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Kings Centre
Wellesley Street
Kings Lynn
Norfolk
PE30 1QD
- Ffôn:
- 01553 766333
- E-bost:
- rachel-osborne@sky.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window