MEMORIAL TO THE OFFICERS AND MEN OF THE SHERWOOD FORESTERS (NOTTINGHAMSHIRE AND DERBYSHIRE REGIMENT)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trustees are responsible for ensuring that the Regimental Memorial and the grounds are used only for the purpose in which they were given. They have no financial responsibility, as that lies with the Trustees of The Mercian Regiment. The Trustees have approved the resurfacing of the footpath to the Tower with an anti-slip material.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Derby
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Derby
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Nottingham
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 22 Ionawr 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Cullen | Cadeirydd | 23 October 2014 |
|
|||||
Lieutenant Colonel Keith Seddon MBE BEM | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Fothergill CBE | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||
Colonel Paul Gilby | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
Lieutenant General Ian Cave CB | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
||||
Lieutenant Colonel Richard Spiby | Ymddiriedolwr | 22 June 2015 |
|
|
||||
Major Bob Prophet | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
Brig Peter Dennis CBE | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|||||
Sir John Wilfred Peace | Ymddiriedolwr | 25 July 2012 |
|
|
||||
Brigadier Simon Banton OBE | Ymddiriedolwr | 25 May 2011 |
|
|
||||
Col David Sneath MA TD DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Brigadier Edward Wilkinson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Major Harry John Cockburn Loveday TD BA DL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Lieutenant Colonel Nick Turner | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 25 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INDENTURE DATED 28 FEBRUARY 1924 AND DEED OF GIFT DATED 8 JULY 1941.
Gwrthrychau elusennol
A MEMORIAL TOWER TO THE OFFICERS AND MEN OF THE SHERWOODFORESTERS (NOTTINGHAMSHIRE AND DERBYSHIRE REIGMENT WHO FELL IN THE GREAT WAR. SUCH TOWER TO BE OPEN TO THE PUBLIC ON SUCH TERMS AND CONDITIONS AND AT SUCH TIMES AS THE SHERWOOD FORESTERS OLD COMRADES ASSOCIATION MAY FROM TIME TO TIME PRESCRIBE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RHQ MERCIAN
Whittington Barracks
Lichfield
WS14 9TJ
- Ffôn:
- 01543434359
- E-bost:
- wfr-association@virginmedia.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window