DUNMOW U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide benefit to retired and semi-retired persons by way of regular monthly meetings with speakers, and group activities according to members' interests.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2016: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL CHARLES BEST | Cadeirydd | 21 September 2016 |
|
|||||
Hilary Jinno | Ymddiriedolwr | 23 April 2025 |
|
|
||||
Maureen Best | Ymddiriedolwr | 23 April 2025 |
|
|
||||
Heather Quiney | Ymddiriedolwr | 23 April 2025 |
|
|
||||
Ian Robert Marshall | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Derek Michael Jones | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
ANNA ELIZABETH FLETCHER | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
Rosemary Joy Jensen | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Terence Leslie Parker BSc hons | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||
PETER JOHN WATSON BSC | Ymddiriedolwr | 17 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.60k | £13.50k | £35.67k | £40.41k | £49.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.90k | £12.13k | £30.10k | £36.39k | £44.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ebrill 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ebrill 2024 | 84 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Mawrth 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Mawrth 2023 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 AUG 2015 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 AS AMENDED ON 25 SEP 2019 AS AMENDED ON 29 JUL 2020 AS AMENDED ON 30 JUN 2021
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND, IN PARTICULAR, THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE WHO ARE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
cottage
The Downs
Dunmow
CM6 1DS
- Ffôn:
- 07946652222
- E-bost:
- AEFLETCHERU3A@OUTLOOK.COM
- Gwefan:
-
dunmow.u3asite.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window