Hanes ariannol SATMAR KOLEL

Rhif yr elusen: 1169555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £734.30k £764.44k £812.76k £841.28k £380.84k
Cyfanswm gwariant £722.83k £800.78k £774.62k £1.03m £318.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £734.30k £764.44k £812.76k £841.28k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £722.83k £797.03k £769.77k £1.01m N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £3.75k £4.85k £11.68k N/A
Gwariant - Llywodraethu £1.70k £2.49k £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £721.13k £794.54k £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £500 N/A