CHESTER BACH SINGERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chester Bach Singers performs a series of concerts annually and hosts Choral Workshops and Come & Sing events. Through these activities we educate and inform the public. We also work with schools and colleges, offering a Young Singers Scheme.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 04 Mehefin 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 1018974 CHESTER BACH SINGERS
- 08 Awst 2016: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Mai Crich | Cadeirydd | 22 May 2019 |
|
|
||||
Andrew Parsley | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
Diane Nalda Rooney | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||
Linda Curran | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
NICOLA BROOKS | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.70k | £20.19k | £4.90k | £13.13k | £20.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.32k | £19.59k | £4.50k | £13.77k | £26.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 19 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 19 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 10 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - Association Registered 08 Aug 2016
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE MAINTAIN AND ADVANCE MUSICAL EDUCATION BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE SUCH OBJECTS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO THE FOLLOWING UPHOLDING A STANDARD OF EXCELLENCE IN CHORAL PERFORMANCE PERFORMING AND PROMOTING A WIDE AND CHALLENGING REPERTOIRE INCLUDING THE WORKS OF JS BACH RAISING MUSICAL STANDARDS AND FURTHERING THE APPRECIATION OF MUSICAL ART IN THE NORTH WEST OF ENGLAND NURTURING SINGING SKILLS AMONGST YOUNGER PEOPLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
20 Penlan Drive
Hawarden
Flintshire
CH5 3HP
- Ffôn:
- 01244538586
- E-bost:
- info@chesterbachsingers.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window